PEREZ HERRERO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de PEREZ HERRERO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PEREZ HERRERO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXIM BUILDING TECHNOLOGIES SA | Apoderado | 17/03/2011 | |
CEMENTOS CAPA SL | Apoderado | 10/02/2010 | |
HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS SA | Apoderado | 27/08/2009 | |
VENTORE SL | Apoderado | 26/08/2009 | |
COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA | Apoderado | 25/08/2009 | |
HORMIGONES Y MINAS SA | Apoderado | 21/08/2009 | |
CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE MALAGA SA | Apoderado | 18/08/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ HERRERO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ HERRERO MARIA CARMEN
Empresa: AXIM BUILDING TECHNOLOGIES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Azorin Varela Tomas
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Crespo Rosal Juan Raul
- Fernandez Aranda Placido
- Fernandez Escobedo Antonio
- Gomez Millon Miguel
- Izutegui Gil Edurne
- Lizarazu Sarasola Maria Jesus
- Lizarazu Sarasola Maria Jesus
- Martin Casado Carlos
- Nieto Cabrera Esther
- Ortega Y Lopez De Santa Maria Fernando
- Pedetta Fabrizio
- Perez Herrero Maria Carmen
- Rico Gayuela Salvador
- Ruiz De Gauna Matesanz Jesus Domingo
- Ruiz Ramirez Rafael
- Salcines Celis Ildefonso
- Teres Landeta Juan Asterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676, L 3584, F 176, S 8, H MA 36981, I/A 29 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-29
Empresa: CEMENTOS CAPA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4525, L 3434, F 204, S 8, H MA 45189, I/A 41 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-29
Empresa: VENTORE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arza Monasterio Luis
- Bueno Gracia Juan Federico
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Chamorro Tejada Juan Jose
- Chamorro Tejada Juan Jose
- Fernandez Aranda Placido
- Fernandez Escobedo Antonio
- Gomez Millon Miguel
- Gomez Millon Miguel
- Izutegui Gil Edurne
- Lizarazu Sarasola Maria Jesus
- Martin Casado Carlos
- Nieto Cabrera Esther
- Nieto Cabrera Esther
- Perez Herrero Maria Carmen
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rico Gayuela Salvador
- Ruiz De Gauna Matesanz Jesus Domingo
- Ruiz Ramirez Rafael
- Salcines Celis Ildefonso
- Tapia Carazo Jorge
- Tellez Moreno Alfonso Carlos
- Teres Landeta Juan Asterio
- Uriol Ibarz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4662, L 3570, F 162, S 8, H MA 43914, I/A 42 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-29
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arza Monasterio Luis
- Bueno Gracia Juan Federico
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Carrasco Castillo German
- Chamorro Tejada Juan Jose
- Cobalea Ruiz Juan
- Fernandez Aranda Placido
- Fernandez Escobedo Antonio
- Gomez Millon Miguel
- Lizarazu Sarasola Maria Jesus
- Martin Casado Carlos
- Nieto Cabrera Esther
- Perez Herrero Maria Carmen
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rico Gayuela Salvador
- Ruiz De Gauna Matesanz Jesus Domingo
- Ruiz Ramirez Rafael
- Uriol Ibarz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660, L 573, F 177, S 8, H MA 20365, I/A 64 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-29
Empresa: HORMIGONES Y MINAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arza Monasterio Luis
- Bueno Gracia Juan Federico
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Carrasco Castillo German
- Chamorro Tejada Juan Jose
- Chamorro Tejada Juan Jose
- Cobalea Ruiz Juan
- Fernandez Aranda Placido
- Fernandez Escobedo Antonio
- Garcia De La Cruz Fernando
- Groussaud Frederic
- Hurtado Hurtado Juan Antonio
- Martin Casado Carlos
- Nieto Cabrera Esther
- Perez Herrero Maria Carmen
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Ruiz De Gauna Matesanz Jesus Domingo
- Salcines Celis Ildefonso
- Tapia Carazo Jorge
- Tellez Moreno Alfonso Carlos
- Teres Landeta Juan Asterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220, L 3130, F 56, S 8, H MA 88973, I/A 20 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-29
Apoderado
- Arza Monasterio Luis
- Bueno Gracia Juan Federico
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Carrasco Castillo German
- Chamorro Tejada Juan Jose
- Cobalea Ruiz Juan
- Fernandez Aranda Placido
- Fernandez Escobedo Antonio
- Gomez Millon Miguel
- Lizarazu Sarasola Maria Jesus
- Martin Casado Carlos
- Nieto Cabrera Esther
- Perez Herrero Maria Carmen
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rico Gayuela Salvador
- Ruiz De Gauna Matesanz Jesus Domingo
- Ruiz Ramirez Rafael
- Salcines Celis Ildefonso
- Teres Landeta Juan Asterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 179, S 8, H MA 26833, I/A 30 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-29
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Cascos Garcia Mauriño Enrique
- Arza Monasterio Luis
- Bueno Gracia Juan Federico
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Chamorro Tejada Juan Jose
- Cobalea Ruiz Juan
- Fernandez Aranda Placido
- Fernandez Escobedo Antonio
- Galacho Vallejo Antonio
- Gianola Francesco
- Gomez Millon Miguel Diego
- Grijalvo Lopez Jose Luis
- Izutegui Gil Edurne
- Jimenez Zubiaguirre Angel Maria
- Lizarazu Sarasola Maria Jesus
- Martin Casado Carlos
- Nieto Cabrera Esther
- Palacio Garcia Leire
- Perez Herrero Maria Carmen
- Plaza Iturriaga Jesus
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rico Cayuela Salvador
- Ruiz De Gauna Matesanz Jesus Domingo
- Ruiz Ramirez Rafael Javier
- Salcines Celis Ildefonso
- Tapia Carazo Jorge
- Tellez Moreno Alfonso
- Teres Landeta Juan Asterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25341 , F 63, S 8, H M 16535, I/A 335 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-28
Información de PEREZ HERRERO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de PEREZ HERRERO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ HERRERO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos