PEREZ HERNANDEZ NICOLAS
Informe ejecutivo de PEREZ HERNANDEZ NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ HERNANDEZ NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION GRUPO GOIALDE SL | Vicesecretario No Consejero | 06/06/2024 |
VINCULACIONES DE PEREZ HERNANDEZ NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ HERNANDEZ NICOLAS
Vicesecretario No Consejero
- Perez Hernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 22830, I/A 64 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-31
Apoderado
- Perez Hernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43504 , F 99, S 8, H B 26947, I/A 3577 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Perez Hernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43814 , F 84, S 8, H B 94500, I/A 2953 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Empresa: REALIA BUSINESS SA
Apoderado
- Perez Hernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25464 , F 169, S 8, H M 197745, I/A 297 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: REALIA PATRIMONIO SL
Apoderado
- Perez Hernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 152, S 8, H M 415010, I/A 52 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: REALIA PATRIMONIO SL
Apoderado
- Perez Hernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23755 , F 215, S 8, H M 415010, I/A 33 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: REALIA BUSINESS SA
Apoderado
- Perez Hernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24275 , F 192, S 8, H M 197745, I/A 247 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Información de PEREZ HERNANDEZ NICOLAS
Mostramos los datos de PEREZ HERNANDEZ NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ HERNANDEZ NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos