PEREZ GUTIERREZ JAIME
Informe ejecutivo de PEREZ GUTIERREZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ GUTIERREZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAYRO PADEL TENIS SL | Administrador Solidario | 28/03/2017 | 27/12/2019 |
PRODUCCIONES SIBEMOL SL | Administrador Unico | 29/12/2017 |
VINCULACIONES DE PEREZ GUTIERREZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GUTIERREZ JAIME
Empresa: JAYRO PADEL TENIS SL
Administrador Solidario
- Perez Gutierrez Jaime
- Perez Gutierrez Roberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 172, S 8, H A 154500, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-03
Empresa: PRODUCCIONES SIBEMOL SL
Administrador Unico
- Perez Gutierrez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 220, S 8, H TO 19368, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-45
Empresa: JAYRO PADEL TENIS SL
Administrador Solidario
- Perez Gutierrez Jaime
- Perez Gutierrez Roberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 171, S 8, H A 154500, I/A 1 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-03
Información de PEREZ GUTIERREZ JAIME
Mostramos los datos de PEREZ GUTIERREZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GUTIERREZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos