PEREZ GUTIERREZ EULALIA
Informe ejecutivo de PEREZ GUTIERREZ EULALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ GUTIERREZ EULALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALTAJO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/10/2009 | 09/06/2017 |
VALTAJO SA | Consejero | 29/10/2009 | 09/06/2017 |
AGROPECUARIA MOPE SA | Consejero | 05/11/2013 | 07/06/2017 |
VINCULACIONES DE PEREZ GUTIERREZ EULALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GUTIERREZ EULALIA
Empresa: VALTAJO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ares Rodriguez Ceferino
- Moraleda Perez Joaquin
- Perez Gutierrez Eulalia
Consejero
- Ares Rodriguez Ceferino
- Moraleda Perez Joaquin
- Perez Gutierrez Eulalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27062 , F 94, S 8, H M 3739, I/A 9 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: AGROPECUARIA MOPE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Ares Rodriguez Ceferino
- Moraleda Perez Joaquin
- Moraleda Perez Maria Luz
- Perez Gutierrez Eulalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29607 , F 195, S 8, H M 9672, I/A 14 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Empresa: VALTAJO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ares Rodriguez Ceferino
- Moraleda Perez Joaquin
- Perez Gutierrez Eulalia
Consejero
- Ares Rodriguez Ceferino
- Moraleda Perez Joaquin
- Perez Gutierrez Eulalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 161, S 8, H M 3739, I/A 7 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: AGROPECUARIA MOPE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Ares Rodriguez Ceferino
- Moraleda Perez Joaquin
- Moraleda Perez Maria Luz
- Perez Gutierrez Eulalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 216, S 8, H M 9672, I/A 12 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Empresa: VALTAJO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ares Rodriguez Ceferino
- Moraleda Perez Joaquin
- Perez Gutierrez Eulalia
Consejero
- Ares Rodriguez Ceferino
- Moraleda Perez Joaquin
- Perez Gutierrez Eulalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 161, S 8, H M 3739, I/A 6 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
Información de PEREZ GUTIERREZ EULALIA
Mostramos los datos de PEREZ GUTIERREZ EULALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GUTIERREZ EULALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos