PEREZ GUEVARA TERESA
Informe ejecutivo de PEREZ GUEVARA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ GUEVARA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES DIESEL SL | Administrador Solidario | 08/02/2023 | 21/03/2023 |
TALLERES DIESEL SL | Administrador Unico | 27/12/2017 | 08/02/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ GUEVARA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GUEVARA TERESA
Empresa: TALLERES DIESEL SL
Administrador Solidario
- DREAM HOME BCN SL
- Perez Guevara Teresa
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11582 , F 61, S 8, H B 164484, I/A 10 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: TALLERES DIESEL SL
Administrador Solidario
- DREAM HOME BCN SL
- Perez Guevara Teresa
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11582 , F 60, S 8, H B 164484, I/A 9 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: TALLERES DIESEL SL
Administrador Unico
- Perez Guevara Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11582 , F 60, S 8, H B 164484, I/A 9 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: TALLERES DIESEL SL
Administrador Unico
- Perez Guevara Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11582 , F 60, S 8, H B 164484, I/A 8 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-08
Información de PEREZ GUEVARA TERESA
Mostramos los datos de PEREZ GUEVARA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GUEVARA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos