PEREZ GUERRERO ROBERTO
Informe ejecutivo de PEREZ GUERRERO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ GUERRERO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NES QAQQARI SL | Administrador Solidario | 25/09/2012 | 04/03/2016 |
ALPE ODONTOLOGICA SL | Administrador Solidario | 16/12/2010 | 05/02/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ GUERRERO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GUERRERO ROBERTO
Empresa: ALPE ODONTOLOGICA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Gonzalez Ana Isabel
- Perez Guerrero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28344 , F 112, S 8, H M 510474, I/A 2 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: NES QAQQARI SL
Administrador Solidario
- Garcia Gomez Angel David
- Perez Guerrero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30299 , F 76, S 8, H M 545357, I/A 1 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Empresa: ALPE ODONTOLOGICA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Gonzalez Ana Isabel
- Perez Guerrero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28344 , F 110, S 8, H M 510474, I/A 1 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Información de PEREZ GUERRERO ROBERTO
Mostramos los datos de PEREZ GUERRERO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GUERRERO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos