PEREZ GUERRERO MARIA OLIVA
Informe ejecutivo de PEREZ GUERRERO MARIA OLIVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ GUERRERO MARIA OLIVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVEZAHARA SL | Administrador Unico | 08/10/2020 |
VINCULACIONES DE PEREZ GUERRERO MARIA OLIVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GUERRERO MARIA OLIVA
Empresa: CERVEZAHARA SL
Administrador Unico
- Perez Guerrero Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 24, S 8, H CA 54718, I/A 4 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-11
Empresa: CERVEZAHARA SL
Administrador Unico
- Perez Guerrero Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 24, S 8, H CA 54718, I/A 3 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-11
Empresa: BALANCLOUD SA
Administrador Unico
- Perez Guerrero Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29230 , F 193, S 8, H M 526252, I/A 4 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Empresa: HOUSING BOULEVARD SA
Administrador Solidario
- Perez Guerrero Maria Oliva
- Quintero Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25756 , F 155, S 8, H M 464273, I/A 5 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Empresa: CERVEZAHARA SL
Administrador Unico
- Perez Guerrero Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33939 , F 152, S 8, H M 610802, I/A 1 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: HOUSING BOULEVARD SA
Administrador Solidario
- Jorge Aparicio Miguel Angel
- Perez Guerrero Maria Oliva
- Quintero Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25756 , F 154, S 8, H M 464273, I/A 3 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Empresa: BALANCLOUD SA
Administrador Unico
- Perez Guerrero Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29230 , F 191, S 8, H M 526252, I/A 1 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Empresa: BALANCLOUD SA
Socio Único
- Perez Guerrero Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29230 , F 191, S 8, H M 526252, I/A 1 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Empresa: HOUSING BOULEVARD SA
Administrador Solidario
- Jorge Aparicio Miguel Angel
- Perez Guerrero Maria Oliva
- Quintero Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25756 , F 154, S 8, H M 464273, I/A 2 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
Información de PEREZ GUERRERO MARIA OLIVA
Mostramos los datos de PEREZ GUERRERO MARIA OLIVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GUERRERO MARIA OLIVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos