PEREZ GUERRA JULIO CESAR
Informe ejecutivo de PEREZ GUERRA JULIO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ GUERRA JULIO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUERCUS MEDIO AMBIENTE SL | Socio Unico | 17/05/2021 | |
QUERCUS MEDIO AMBIENTE SL | Administrador Unico | 17/05/2021 | |
PROMOVIRCAM 2020 SL | Administrador Unico | 30/03/2016 |
VINCULACIONES DE PEREZ GUERRA JULIO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GUERRA JULIO CESAR
Empresa: QUERCUS MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Unico
- Perez Guerra Julio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 20, S 8, H LE 27006, I/A 1 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-24
Empresa: QUERCUS MEDIO AMBIENTE SL
Socio Único
- Perez Guerra Julio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 20, S 8, H LE 27006, I/A 1 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-24
Empresa: PROMOVIRCAM 2020 SL
Administrador Unico
- Perez Guerra Julio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 162, S 8, H LE 19384, I/A 4 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-24
Empresa: PROMOVIRCAM 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Romasanta Mariano
- Perez Guerra Julio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 161, S 8, H LE 19384, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-24
Empresa: PROMOVIRCAM 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Romasanta Mariano
- Perez Guerra Julio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 161, S 8, H LE 19384, I/A 2 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-24
Empresa: PROMOVIRCAM 2020 SL
Administrador Unico
- Perez Guerra Julio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152 , F 161, S 8, H LE 19384, I/A 2 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-24
Información de PEREZ GUERRA JULIO CESAR
Mostramos los datos de PEREZ GUERRA JULIO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GUERRA JULIO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos