PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIO HOSTELERO DE CANTABRIA SL | Presidente | 15/03/2024 | |
INMOBILIARIA RHIN PEREZ MAZO SL | Socio Unico | 03/02/2020 | |
INMOBILIARIA RHIN PEREZ MAZO SL | Administrador Unico | 03/02/2020 | |
HOTEL RHIN GARDEN SL | Administrador Unico | 11/06/2018 | |
HOTEL RHIN GARDEN SL | Socio Unico | 11/06/2018 | |
COLECTIVO CINETICA SL | Administrador Unico | 05/12/2013 | |
NUNESTAR SL | Administrador Unico | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES
Empresa: PATRIMONIO HOSTELERO DE CANTABRIA SL
Presidente
- Perez Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 736 , F 30, S 8, H S 12132, I/A 9 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-39
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 201, S 8, H S 33912, I/A 1 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-39
Socio Único
- Perez Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 201, S 8, H S 33912, I/A 1 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-39
Empresa: INMOBILIARIA RHIN PEREZ MAZO SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 5, S 8, H S 32697, I/A 1 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-39
Empresa: INMOBILIARIA RHIN PEREZ MAZO SL
Socio Único
- Perez Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 5, S 8, H S 32697, I/A 1 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-39
Empresa: COLECTIVO CINETICA SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31713 , F 135, S 8, H M 570615, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-28
Empresa: NUNESTAR SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9496, L 6778, F 33, S 8, H V 149371, I/A 1 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-46
Información de PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos