PEREZ GONZALEZ MARCIAL
Informe ejecutivo de PEREZ GONZALEZ MARCIAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PEREZ GONZALEZ MARCIAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CASITA DE SNUPY SL | Liquidador Solidario | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
PROLARA CANTABRIA SL | Administrador Solidario | 02/01/2023 | |
HOTEL RESTAURANTE CARBALLEIRA SL | Administrador Solidario | 14/11/2016 | |
ALISAL CANTABRIA SL | Administrador Unico | 15/04/2009 | 14/04/2010 |
LUZ DE LUNA CANTABRA SL | Administrador Unico | 14/04/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ GONZALEZ MARCIAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GONZALEZ MARCIAL
Empresa: LA CASITA DE SNUPY SL
Liquidador Solidario
- Perez Gonzalez Marcial
- Vazquez Diaz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 57, S 8, H S 21569, I/A 2 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-39
Empresa: PROLARA CANTABRIA SL
Administrador Solidario
- Perez Gonzalez Marcial
- Vazquez Diaz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 92, S 8, H S 17170, I/A 5 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-39
Empresa: HOTEL RESTAURANTE CARBALLEIRA SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Benito
- Perez Gonzalez Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1906 , F 193, S 8, H C 17971, I/A 4 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-15
Empresa: LUZ DE LUNA CANTABRA SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 20, S 8, H S 18554, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-39
Empresa: ALISAL CANTABRIA SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 78, S 8, H S 15817, I/A 4 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-39
Empresa: ALISAL CANTABRIA SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 78, S 8, H S 15817, I/A 3 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-39
Información de PEREZ GONZALEZ MARCIAL
Mostramos los datos de PEREZ GONZALEZ MARCIAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GONZALEZ MARCIAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos