PEREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de PEREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHARMA AUSOLAN SL | Apoderado | 16/11/2017 | 11/08/2020 |
GASTRONOMIA CANTABRICA SL | Apoderado | 20/10/2015 | |
MOTOS TOPACIO SL | Administrador Solidario | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO
Empresa: STAFF AUSOLAN SL
Apoderado
- Perez Gonzalez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36118 , F 190, S 8, H M 203036, I/A 27 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: ORGANIZACION DE EVENTOS STAFF SL
Apoderado
- Perez Gonzalez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12681 , F 224, S 8, H M 203036, I/A 12 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: GASTRONOMIA CANTABRICA SL
Apoderado
- Perez Gonzalez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509 , F 89, S 8, H BI 21791, I/A 29 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-48
Empresa: MOTOS TOPACIO SL
Administrador Solidario
- Dorta Lopez Peñalver David
- Perez Gonzalez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 48, S 8, H TF 44362, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-38
Información de PEREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de PEREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos