PEREZ GONZALEZ CARMEN CELINDA
Informe ejecutivo de PEREZ GONZALEZ CARMEN CELINDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ GONZALEZ CARMEN CELINDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERCAMARGO SL | Liquidador Unico | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
INVERCAMARGO SL | Administrador Unico | 04/01/2024 | |
SURF FACTORY AMERICA SL | Liquidador Unico | 19/06/2014 | 19/06/2014 |
SURF FACTORY AMERICA SL | Administrador Unico | 08/05/2012 | 19/06/2014 |
SURF FACTORY AMERICA SL | Secretario | 08/05/2012 | |
SURF FACTORY AMERICA SL | Consejero | 08/05/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ GONZALEZ CARMEN CELINDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GONZALEZ CARMEN CELINDA
Empresa: INVERCAMARGO SL
Liquidador Unico
- Perez Gonzalez Carmen Celinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 102, S 8, H S 17887, I/A 4 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-39
Empresa: INVERCAMARGO SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Carmen Celinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 102, S 8, H S 17887, I/A 4 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-39
Empresa: SURF FACTORY AMERICA SL
Liquidador Unico
- Perez Gonzalez Carmen Celinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 153, S 8, H S 20168, I/A 4 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-39
Empresa: SURF FACTORY AMERICA SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Carmen Celinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 153, S 8, H S 20168, I/A 4 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-39
Empresa: SURF FACTORY AMERICA SL
Administrador Unico
- Perez Gonzalez Carmen Celinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 153, S 8, H S 20168, I/A 3 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-39
Empresa: SURF FACTORY AMERICA SL
Consejero
- Carral Perez Lope
- Carral Sampedro Lope
- Francisco Javier San Miguel Garcia
- Perez Gonzalez Carmen Celinda
- Sainz De La Riva Leandro
Presidente
Secretario
- Perez Gonzalez Carmen Celinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 153, S 8, H S 20168, I/A 3 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-39
Información de PEREZ GONZALEZ CARMEN CELINDA
Mostramos los datos de PEREZ GONZALEZ CARMEN CELINDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GONZALEZ CARMEN CELINDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos