PEREZ GOMARIZ JESUS
Informe ejecutivo de PEREZ GOMARIZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ GOMARIZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J. MIL-REALES SL | Administrador Unico | 15/01/2013 | |
PROMO-URBA GOPER SL | Administrador Unico | 02/01/2013 | |
REAL-VID CARBURANTES SL | Administrador Unico | 02/01/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ GOMARIZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GOMARIZ JESUS
Empresa: J. MIL-REALES SL
Administrador Unico
- Perez Gomariz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 61, S 8, H A 47943, I/A 2 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-03
Empresa: REAL-VID CARBURANTES SL
Administrador Unico
- Perez Gomariz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 74, S 8, H A 59925, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-03
Empresa: PROMO-URBA GOPER SL
Administrador Unico
- Perez Gomariz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 121, S 8, H A 85080, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-03
Información de PEREZ GOMARIZ JESUS
Mostramos los datos de PEREZ GOMARIZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GOMARIZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos