PEREZ GODIÑO PEREZ ANTONIO MIGUEL ALBERTO
Informe ejecutivo de PEREZ GODIÑO PEREZ ANTONIO MIGUEL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ GODIÑO PEREZ ANTONIO MIGUEL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y DE SERVICIOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA SA | Consejero Delegado | 01/02/2013 | 01/10/2015 |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y DE SERVICIOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA SA | Consejero | 26/07/2011 | 01/10/2015 |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y DE SERVICIOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA SA | Vicepresidente | 26/07/2011 | 01/10/2015 |
TEIDAGUA SA | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2012 | |
TEIDAGUA SA | Vicepresidente | 15/03/2012 | |
TEIDAGUA SA | Consejero | 15/03/2012 | |
TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE SA | Consejero | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ GODIÑO PEREZ ANTONIO MIGUEL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GODIÑO PEREZ ANTONIO MIGUEL ALBERTO
Consejero Delegado
- Perez Godiño Perez Antonio Miguel Alberto
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Godiño Perez Antonio Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 83, S 8, H TF 10091, I/A 59 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-38
Consejero Delegado
- Perez Godiño Perez Antonio Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 171, S 8, H TF 10091, I/A 48 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
Empresa: TEIDAGUA SA
Consejero Delegado Solidario
- Perez Godiño Perez Antonio Miguel Alberto
Consejero
- Becerra Anet Rafael Angel
- Calero Tavio Aymara
- Clavijo Batlle Fernando
- Matos Exposito Gustavo Adolfo
- Perez Acosta Hermogenes
- Perez Godiño Perez Antonio Miguel Alberto
- Rodriguez Dominguez Teresa Candelaria
Presidente
Vicepresidente
- Perez Godiño Perez Antonio Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 168, S 8, H TF 2292, I/A 68 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-38
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 102, S 8, H TF 13467, I/A 92 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-38
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Godiño Perez Antonio Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 74, S 8, H TF 10091, I/A 45 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Consejero Delegado
Consejero
- Abreu Rodriguez Javier
- Alonso Barreto Juan Antonio
- Becerra Anet Rafael Angel
- Calero Tavio Aymara
- Clavijo Batlle Fernando
- Gutierrez Garcia Francisco
- Martin Suarez Monica Natalia
- Matos Exposito Gustavo Adolfo
- Perez Delgado Blanca Delia
- Perez Godiño Perez Antonio Miguel Alberto
- Rodriguez Maestre Silvia
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 74, S 8, H TF 10091, I/A 45 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Información de PEREZ GODIÑO PEREZ ANTONIO MIGUEL ALBERTO
Mostramos los datos de PEREZ GODIÑO PEREZ ANTONIO MIGUEL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GODIÑO PEREZ ANTONIO MIGUEL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos