PEREZ GILARTE JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PEREZ GILARTE JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ GILARTE JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAST CAST MOTORS SL | Liquidador | 31/01/2022 |
VINCULACIONES DE PEREZ GILARTE JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GILARTE JOSE LUIS
Empresa: FAST CAST MOTORS SL
Liquidador
- Perez Gilarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32361 , F 100, S 8, H M 582544, I/A 9 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Empresa: FAST CAST MOTORS SL
Administrador Unico
- Perez Gilarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32361 , F 100, S 8, H M 582544, I/A 9 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Empresa: DREAM CAR FACTORY SL
Administrador Solidario
- Perez Gilarte Jose Luis
- Tenorio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41811 , F 54, S 8, H M 740596, I/A 2 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Empresa: FAST CAST MOTORS SL
Administrador Unico
- Perez Gilarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32361 , F 100, S 8, H M 582544, I/A 8 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
Empresa: DREAM CAR FACTORY SL
Administrador Solidario
- Perez Gilarte Jose Luis
- Tenorio Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41811 , F 52, S 8, H M 740596, I/A 1 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Administrador Mancomunado
- Cadenas Serrano Gerardo
- Perez Gilarte Jose Luis
- Pires Alves Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21386 , F 182, S 8, H M 380191, I/A 3 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: FAST CAST MOTORS SL
Administrador Unico
- Perez Gilarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32361 , F 97, S 8, H M 582544, I/A 3 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Empresa: FAST CAST MOTORS SL
Administrador Unico
- Perez Gilarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32361 , F 96, S 8, H M 582544, I/A 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Empresa: FAST CAST MOTORS SL
Socio Único
- Perez Gilarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32361 , F 96, S 8, H M 582544, I/A 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Información de PEREZ GILARTE JOSE LUIS
Mostramos los datos de PEREZ GILARTE JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GILARTE JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos