PEREZ GARZON ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de PEREZ GARZON ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ GARZON ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES OCCIDENTE SA | Socio Unico | 29/12/2012 | |
VIAJES OCCIDENTE SA | Administrador Unico | 05/11/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ GARZON ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GARZON ANTONIO JOSE
Empresa: VIAJES OCCIDENTE SA
Socio Único
- Perez Garzon Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 4, S 8, H GR 21367, I/A 12 (29/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-18
Empresa: VIAJES OCCIDENTE SA
Administrador Unico
- Perez Garzon Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 4, S 8, H GR 21367, I/A 11 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-18
Empresa: VIAJES OCCIDENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jimenez Maldonado Rosario
- Perez Garzon Antonio Jose
Consejero
- Jimenez Maldonado Maria Angeles
- Jimenez Maldonado Rosario
- Jimenez Quiles Antonio
- Perez Garzon Antonio Jose
- Perez Linares Manuel
Presidente
- Perez Garzon Antonio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 4, S 8, H GR 21367, I/A 11 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-18
Empresa: VIAJES OCCIDENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jimenez Maldonado Rosario
- Perez Garzon Antonio Jose
Consejero
- Jimenez Maldonado Maria Angeles
- Jimenez Maldonado Rosario
- Jimenez Quiles Antonio
- Perez Garzon Antonio Jose
- Perez Linares Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 3, S 8, H GR 21367, I/A 9 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-18
Empresa: VIAJES OCCIDENTE SA
Presidente
- Perez Garzon Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 3, S 8, H GR 21367, I/A 9 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-18
Información de PEREZ GARZON ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de PEREZ GARZON ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GARZON ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos