PEREZ GARTNER ARTURO
Informe ejecutivo de PEREZ GARTNER ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ GARTNER ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROGER SOLUTIONS CORPORATE SL | Administrador Unico | 03/04/2023 | |
FREE FARMA EUROPA SL | Apoderado | 11/02/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ GARTNER ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GARTNER ARTURO
Empresa: ROGER SOLUTIONS CORPORATE SL
Administrador Unico
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42890 , F 61, S 8, H M 758227, I/A 2 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Empresa: FREE FARMA EUROPA SL
Administrador Solidario
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16435 , F 175, S 8, H M 279539, I/A 9 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Administrador Unico
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26416 , F 82, S 8, H M 476028, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-28
Empresa: FREE FARMA EUROPA SL
Administrador Solidario
- Pelaez Hervas Gabriel Antonio
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16435 , F 175, S 8, H M 279539, I/A 8 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Empresa: FREE FARMA EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Pelaez Hervas Gabriel Antonio
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16435 , F 175, S 8, H M 279539, I/A 8 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Empresa: FREE FARMA EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Pelaez Hervas Gabriel Antonio
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16435 , F 174, S 8, H M 279539, I/A 7 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: VIDAFARM COMPROMISO FARMACEUTICO SL
Administrador Solidario
- Perez Gartner Arturo
- Rius Celdran Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24343 , F 61, S 8, H M 437776, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Administrador Unico
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26416 , F 80, S 8, H M 476028, I/A 1 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-28
Socio Único
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26416 , F 80, S 8, H M 476028, I/A 1 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-28
Empresa: FREE FARMA EUROPA SL
Apoderado
- Perez Gartner Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16435 , F 172, S 8, H M 279539, I/A 3 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Información de PEREZ GARTNER ARTURO
Mostramos los datos de PEREZ GARTNER ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GARTNER ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos