PEREZ GARRIDO FERNANDO
Informe ejecutivo de PEREZ GARRIDO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ GARRIDO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EYP SCAP SA | Consejero | 26/10/2023 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2017 |
VINCULACIONES DE PEREZ GARRIDO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GARRIDO FERNANDO
Empresa: EYP SCAP SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Landriz Maria
- Perea Garcia Maria Mercedes
- Perea Garcia Victor
- Perez Garrido Fernando
- Perez Romero Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35744 , F 32, S 8, H M 30997, I/A 36 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Empresa: EYP SCAP SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Landriz Maria
- Perea Garcia Maria Mercedes
- Perea Guirado Victor
- Perez Garrido Fernando
- Perez Romero Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35744 , F 32, S 8, H M 30997, I/A 36 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Empresa: APLEIN INGENIEROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Perea Guirado Victor
- Perez Garrido Fernando
- Perez Romero Francisco Manuel
- Plaza Villa Ignacio Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21179 , F 195, S 8, H M 61076, I/A 43 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
Empresa: EYP SCAP SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Landriz Maria
- Perea Garcia Maria Mercedes
- Perea Guirado Victor
- Perez Garrido Fernando
- Perez Romero Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35744 , F 31, S 8, H M 30997, I/A 33 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-28
Empresa: APLEIN INGENIEROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Lefler Armando
- Perea Guirado Victor
- Perez Garrido Fernando
- Perez Romero Francisco Manuel
- Plaza Villa Ignacio Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21179 , F 193, S 8, H M 61076, I/A 38 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abreu Alarcon Luis
- Acosta Suarez Maria Eridania
- Almunia Ribera Roger
- Ballester Delgado Alberto
- Begiristain Lizarza Itsaso
- Bejar Vega Gema
- Blasco Bayona Ana
- Bouzas Diaz Luisa
- Boza. Jimenez Maria
- Cabiscol Lopez Miriam
- Carrasco Guerrero Rodrigo
- Casado Del Caño Jorge
- Castelblanque Juanas Jose Miguel
- Celestino Camacho Ana Bella
- Coll Lopez Maria Antonia
- Compañ Roman Miguel Angel
- Cuenca Ruiz David
- Damboriena Urrutia Maria Izaskun
- De La Morena Ramos Virginia
- Del Haya Blazquez Ernesto Borja
- Descarrega Marti Emili Jesus
- Diaz Alonso Angel Luis
- Eraso Fernandez Marta
- Escalante Jerez Alberto
- Espada Fernandez Martin
- Garcia Collado Maria Jesus
- Garcia Perez Ignacio
- Gomez Abril Estel-la
- Gomez Hidalgo Luis
- Hernandez Lombillo Noemi
- Hernandez Martinez Marco Antonio
- Hernando Perez Diego
- Huarte Cordero Unai
- Iglesia Sanjuas Olga
- Iso Catala Maria Ines
- Lee Wen Yi Hsiao
- Llorente Del Pozo Carolina
- Lopez Alonso Barbara
- Lopez Serantes Luis
- Margalef Faneca Maria Pilar
- Martin Galan Maria De Gracia
- Martinez Camara Fernando
- Martinez Cobo Jose Antonio
- Martinez Lopez Esther
- Mas Rabionet Gemma
- Medina Jimenez Inmaculada
- Mejias Gallego Maria Eulalia
- Morillas Garcia Marron Cristina
- Nieves Hernandez Juana
- Organista Albarran Sara
- Ortega Pajares Noelia
- Osorno Osquiguilea De Roncales Juan Antonio
- Paños Martinez Alicia
- Pedrazas Doña Silvia
- Perez Garrido Fernando
- Piña Alvarez Ana
- Pintor Molinero Raul
- Pol Barcelo Joana Maria
- Real Garcia Mochales Marta
- Rios Ramos Maria Del Carmen
- Rodriguez Liñan Jose Antonio
- Rodriguez Rodriguez Carlos Gustavo
- Rojas Martin Ana Isabel
- Romero Perez Alberto
- Rossello Comas Victoria
- Ruiz De Valbuena Carrasco Ataulfo Javier
- Sala Cruañes Maria Jose
- Sanchez Martinez Penelope
- Sanchez Villegas Miguel
- Sans Dabau Montserrat
- Saro Jauregui Gabriel
- Scalabrino Sastre Jorge Sebastian
- Suarez Cuesta Francisco Javier
- Vicente Miguel Aitor
- Viñals Campaña Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10370, L 7651, F 10, S 8, H V 178351, I/A 10 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-46
Información de PEREZ GARRIDO FERNANDO
Mostramos los datos de PEREZ GARRIDO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GARRIDO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos