PEREZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de PEREZ GARCIA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 42
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE PEREZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADICION ARTESANA DE LA CARNE 1880 SL | Administrador Unico | 17/12/2018 | |
GARRIDO PEREZ SUAREZ ABOGADOS SCP | Soc.Prof. | 14/07/2016 | |
GARRIDO PEREZ SUAREZ ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 14/07/2016 | |
AISBER CONSULTING SL | Socio Unico | 13/09/2012 | |
AISBER CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/09/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 20, S 8, H AS 30266, I/A 6 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-33
Empresa: METANCOK ENERGIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 113, S 8, H AS 48749, I/A 6 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-33
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 19, S 8, H AS 29515, I/A 6 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-33
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3976 , F 127, S 8, H AS 44000, I/A 12 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-33
Empresa: ASTURMASA RAIL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Arias Invernon Ivan
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Arias Invernon Ivan
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 118, S 8, H AS 44931, I/A 5 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-33
Empresa: UMECOP DIFER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 79, S 8, H AS 16813, I/A 10 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-33
Empresa: LOGISTICA CASTRILLON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 130, S 8, H AS 25079, I/A 12 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-33
Empresa: ASTURIANA DE MAQUINARIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 140, S 8, H AS 6449, I/A 27 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-33
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 47, S 8, H AS 25229, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-33
Empresa: ENCADAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Consejero
- Arias Fernandez Jose Antonio
- Invernon Aboites Maria Del Pilar
- Perez Garcia Maria Del Pilar
- Tocado Prieto Francisco Javier
Secretario
- Perez Garcia Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 177, S 8, H AS 11000, I/A 11 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-33
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de PEREZ GARCIA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GARCIA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos