PEREZ GARCIA JULIAN
Informe ejecutivo de PEREZ GARCIA JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ GARCIA JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2021 | |
SISTEMA DE INGENIERIA ITM L'ALCUDIA SL | Administrador Unico | 24/05/2010 | |
CAPTERSOL 2020 ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ GARCIA JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GARCIA JULIAN
Empresa: GANADOS PERLIN SL
Administrador Unico
- Perez Garcia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 66, S 8, H TO 16202, I/A 2 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-45
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aisa Roy Laura
- Alvarez Reguilon Alejandra
- Andres Ramal Luis Angel
- Arregui Diaz Victoria
- Barrera Becerra Ana Isabel
- Briceño Delgado Gerardo Diego
- Concejo Cocho Ruth
- Cuairan Benito Ana Belen
- Dorta Perez Consuelo Yenilse
- Espinosa Encinas Eulalia
- Flores Serradilla Jorge
- Gabarron Arnao Francisco Javier
- Garcia Alvarez Maria
- Garcia De Guadiana Garay Paloma
- Gil Iglesias Berta Maria
- Gilabert Rodriguez Jose Ignacio
- Huguet Brea Maria De La Merce
- Laparra Garcia Leyre
- Lopez Villegas Susana
- Mateo Martinez Juan Pablo
- Peñas Villarreal David
- Perez Garcia Julian
- Rodriguez Fernandez David
- Rodriguez Roldan Francisca
- Rus Morales Gerard
- Sanchez Godino Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10971, L 8249, F 215, S 8, H V 178351, I/A 553 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-46
Administrador Unico
- Perez Garcia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8226, L 5518, F 93, S 8, H V 106317, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-46
Administrador Unico
- Perez Garcia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8226, L 5518, F 93, S 8, H V 106317, I/A 6 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-46
Administrador Unico
- Perez Garcia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8226, L 5518, F 92, S 8, H V 106317, I/A 5 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-46
Administrador Solidario
- Escribano Caballero Felix
- Perez Garcia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 163, S 8, H TO 31071, I/A 1 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-45
Información de PEREZ GARCIA JULIAN
Mostramos los datos de PEREZ GARCIA JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GARCIA JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos