PEREZ GARCIA JESUS ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ GARCIA JESUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ GARCIA JESUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTORAVIA PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 13/12/2019 | |
JANPER 2002 SL | Administrador Unico | 16/05/2014 | |
OPOSICIONES ON LINE SL | Administrador Unico | 06/03/2009 | 19/05/2011 |
OPOSICIONES ON LINE SL | Liquidador | 19/05/2011 | 19/05/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ GARCIA JESUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GARCIA JESUS ANTONIO
Empresa: ALTORAVIA PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Garcia Salvador
- PEREZ GARCIA DAVID
- Perez Garcia Jesus Antonio
- Perez Garcia Pedro Isaac
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19635 , F 32, S 8, H M 345220, I/A 2 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
Empresa: JANPER 2002 SL
Administrador Unico
- Perez Garcia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17403 , F 181, S 8, H M 298597, I/A 2 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
Empresa: OPOSICIONES ON LINE SL
Liquidador
- Perez Garcia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3363 , F 70, S 8, H A 116329, I/A 4 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-03
Empresa: OPOSICIONES ON LINE SL
Administrador Unico
- Perez Garcia Jesus Antonio
Liquidador
- Perez Garcia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3363 , F 70, S 8, H A 116329, I/A 4 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-03
Empresa: OPOSICIONES ON LINE SL
Administrador Unico
- Perez Garcia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3363 , F 69, S 8, H A 116329, I/A 1 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-03
Información de PEREZ GARCIA JESUS ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ GARCIA JESUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GARCIA JESUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos