PEREZ FONTANIELLA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de PEREZ FONTANIELLA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ FONTANIELLA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERGOA SA | Administrador Unico | 05/01/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ FONTANIELLA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FONTANIELLA JUAN CARLOS
Empresa: PERGOA SA
Administrador Unico
- Perez Fontaniella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8034 , F 145, S 8, H M 129805, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: PERGOA SA
Administrador Solidario
- Perez Fontaniella Juan Carlos
- Perez Fontaniella Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8034 , F 145, S 8, H M 129805, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: PERGOA SA
Administrador Solidario
- Perez Fontaniella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8034 , F 145, S 8, H M 129805, I/A 8 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Empresa: PERGOA SA
Administrador Solidario
- Fontaniella Fuertes Maria Josefa
- Perez Fontaniella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8034 , F 145, S 8, H M 129805, I/A 7 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Empresa: PERGOA SA
Administrador Solidario
- Fontaniella Fuertes Maria Josefa
- Perez Fontaniella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8034 , F 144, S 8, H M 129805, I/A 5 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-28
Información de PEREZ FONTANIELLA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de PEREZ FONTANIELLA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FONTANIELLA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos