PEREZ FOLGAR EMILIO MANUEL
Informe ejecutivo de PEREZ FOLGAR EMILIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PEREZ FOLGAR EMILIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESQUERA CARABINERO SA | Administrador Unico | 22/09/2011 | 24/10/2017 |
PESCADOS AIROA SL | Administrador Solidario | 30/06/2014 | |
FRIGORIFICOS DE RIVEIRA SA | Consejero | 03/09/2012 | 03/09/2013 |
PESCA REVOLTA SL | Administrador Solidario | 02/07/2013 | |
REPRESENTACIONES PESCAMAR SL | Administrador Solidario | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ FOLGAR EMILIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FOLGAR EMILIO MANUEL
Empresa: PESQUERA CARABINERO SA
Administrador Unico
- Perez Folgar Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 179, S 8, H SC 14777, I/A 10 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-15
Empresa: PESCADOS AIROA SL
Administrador Solidario
- Crujeiras Dios Manuel
- Perez Folgar Emilio Manuel
- Perez Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 152, S 8, H SC 30561, I/A 4 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-15
Empresa: FRIGORIFICOS DE RIVEIRA SA
Consejero
- Perez Folgar Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 109, S 8, H SC 6787, I/A 17 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-15
Empresa: PESCA REVOLTA SL
Administrador Solidario
- Perez Folgar Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 86, S 8, H SC 18815, I/A 3 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-15
Empresa: REPRESENTACIONES PESCAMAR SL
Administrador Solidario
- Perez Folgar Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 83, S 8, H SC 38907, I/A 4 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-15
Empresa: FRIGORIFICOS DE RIVEIRA SA
Consejero
- Perez Folgar Emilio Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 106, S 8, H SC 6787, I/A 15 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-15
Empresa: PESQUERA CARABINERO SA
Administrador Unico
- Perez Folgar Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 179, S 8, H SC 14777, I/A 9 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-15
Información de PEREZ FOLGAR EMILIO MANUEL
Mostramos los datos de PEREZ FOLGAR EMILIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FOLGAR EMILIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos