PEREZ FILLOL MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de PEREZ FILLOL MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ FILLOL MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FITZ VIGO SL | Administrador Solidario | 06/06/2023 | |
DRAGO GAMES FTV SL | Administrador Solidario | 02/06/2023 | |
FITZ ZENIA SL | Administrador Solidario | 24/01/2023 | |
DRAGO PARK SEVILLA SL | Administrador Solidario | 05/10/2022 | |
BOWLING VIALIA VIGO SL | Administrador Solidario | 13/06/2022 | |
DRAGO SIAM SL | Administrador Solidario | 03/12/2020 | |
FERGUSON MONTAJES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SL | Administrador Solidario | 12/05/2017 | |
ZENIA PARK SL | Administrador Solidario | 19/07/2012 | |
PANDORA PARK SL | Administrador Solidario | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ FILLOL MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FILLOL MARIA AMPARO
Empresa: FITZ VIGO SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449, L 4449, F 80, S 8, H PO 71674, I/A 1 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-36
Empresa: DRAGO GAMES FTV SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 79, S 8, H IF 9458, I/A 1 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-35
Empresa: FITZ ZENIA SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537 , F 15, S 8, H A 183359, I/A 1 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-03
Empresa: DRAGO PARK SEVILLA SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7283 , F 151, S 8, H SE136281, I/A 1 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-41
Empresa: BOWLING VIALIA VIGO SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4408, L 4408, F 130, S 8, H PO 70081, I/A 1 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-36
Empresa: DRAGO SIAM SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 59, S 8, H TF 65256, I/A 1 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-38
Empresa: POPINJAY ATRACCIONES SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 197, S 8, H MA104735, I/A 2 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-29
Empresa: ZENIA PARK SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620 , F 193, S 8, H A 130966, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-03
Empresa: PANDORA PARK SL
Administrador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9460, L 6742, F 20, S 8, H V 148164, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-46
Empresa: 55DPK LOGISTICA Y MONTAJES SL
Liquidador Solidario
- Lopez Delgado Jose Fernando
- Perez Fillol Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9079, L 6363, F 101, S 8, H V 135404, I/A 2 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-46
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ FILLOL MARIA AMPARO
Mostramos los datos de PEREZ FILLOL MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FILLOL MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos