PEREZ FERNANDEZ LAURA
Informe ejecutivo de PEREZ FERNANDEZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ FERNANDEZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2023 | |
AVICOLA CANTABRIA SL | Administrador Solidario | 12/12/2022 | |
VERMUT PIRIPI SL | Administrador Solidario | 13/09/2022 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2022 | |
ULTRAMARINOS PIRIPI SL | Administrador Solidario | 23/08/2021 | |
HAPPY DAY BAKERY SL | Administrador Solidario | 05/05/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ FERNANDEZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FERNANDEZ LAURA
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Afonso Martin Maria
- Albaladejo Esteve Jose Joaquin
- Arman Gamero Luis Alfonso
- Chiquero Lozano Beatriz
- Cladera Gost Joan
- Del Campo Francia Lucia
- Del Hoyo Ortega Almudena
- Diaz Amaro Sandra
- Fernandez Borrallo Francisco Miguel
- Fernandez Martin Jose Maria
- Ferrando Merino Lidia
- Fra Arca Maria Teresa
- Ibañez Martinez Leopoldo
- Igual Martin Francesc
- Ladehesa Cruz Rocio Del Valle
- Laso Pineda Sergio
- Littardi Fernandez Maria Teresa
- Lopez Cardenas Rafael
- Lopez Martinez Maria Teresa
- Luna Gutierrez Cesar
- Madrenas Pujol Monica
- Marquez Martin Enrique
- Martin Alcoba David
- Masfret Costa Jordi
- Medina Gonzalez Yaiza
- Muñoz Sanz Ismael
- Oya Llorente Cristina
- Pachon Moreno Almudena
- Palma Troya Miguel Angel
- Perez Fernandez Laura
- Prieto Fernandez Maria Remedios
- Ramis Folgoso Maria Isabel
- Raventos I Casals Carles
- Rodriguez Sanchez Miriam
- Roma Viñolas Nuria
- Saiz Jimenez Maria Margarita
- Sanchez Burgos Adrian
- Sanchez Derecho Julian
- Sanjuan Piquer Marta
- Schouten Fuste Mercedes
- Sevilla Garrido Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11348, L 8626, F 19, S 8, H V 178351, I/A 873 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-46
Empresa: AVICOLA CANTABRIA SL
Administrador Solidario
- Perez Fernandez Beatriz
- Perez Fernandez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 131, S 8, H S 6351, I/A 4 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-39
Empresa: VERMUT PIRIPI SL
Administrador Solidario
- Martinez Garrido Mario
- Perez Fernandez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43994 , F 200, S 8, H M 776069, I/A 1 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Blanco Javier
- Alemany Gonzalez Jaime Nicolas
- Alvarez Bedate Ignacio
- Amoros Fernandez Alfred
- Artola Gabilondo Lucia
- Aviles Diaz Lorena
- Barcelo Llanes Albert
- Benavent Macian Maria Jose
- Bernardo De La Calle Maria Jesus
- Bianchi Navarro Maria Inmaculada
- Cabanas Mosteiro Francisco Javier
- Cami Alfaro Salvador
- Campos Sanchez Susana
- Casanellas Gil Alexandre
- Castell Canals Gabriel
- Castellanos Rojo Ana Maria
- Castilla Lopez Manuel
- Castillo Olmedo Jose Luis
- Cayuela Quesada Joan
- Chourraut Urrutia Urko
- Cuesta Valero Juan Carlos
- De Blas Sanz Maria Amparo
- De La Parra Tejedor Pedro Pablo
- Del Hoyo Moyano Antonio
- Del Rio Fernandez Javier
- Enriquez Pacheco Javier
- Esteban Garcia Rita
- Esteban Pacheco Robert
- Fabrega Fayet Rosa
- Fernandez Alonso Jose Antonio
- Fernandez Benitez Debora
- Fernandez Conde Laura
- Fernandez Cortes Pablo
- Fernandez Toribio Eva
- Fernandez Vecino Miriam
- Figueras Pi Montserrat
- Fraile Martin Maria Isabel
- Frances Pastor Gemma
- Galvez Lopez Maria Belen
- Garcia Esteve Victor
- Garcia Prieto Vazquez De Sola Maria Dolores
- Garcia Villegas Sara
- Garriga Aldeguer Maria Auxiliadora
- Gatell De Togores Teresa
- Gea Sanchez Patricia
- Gomez Gomez Monica
- Gomez Serra Xavier
- Gonzalez Torrejon Irene
- Gonzalez Vilas David
- Herrero Garcia Nuria
- Ispizua Alonso Gorka
- Jimenez Martin David
- Junquero Chacon Jorge
- Lacabe Juanmartiñena Juan Ramon
- Lakhwani Sanchez Naila
- Lobo Compte Rafael
- Lopez Diaz Miguel Angel
- Lopez Lopez Sonia
- Magallon Garcia Yolanda
- Maillo Buj Merce
- Martinez Gonzalbez Inmaculada
- Mas San Jose Yolanda
- Mas Sureda Aina Maria
- Mastache Lopez Alejandra
- Mayo Justel Jose Antonio
- Menendez Mendez Emilio
- Muñoz Sebastian Sergio
- Organista Albarran Sara
- Otero Diaz Luis Manuel
- Pagola Quintana Margarita Beatriz
- Perea Tortosa Antonio
- Perez Arcas Antonio Jesus
- Perez Fernandez Laura
- Perez Martinez Maria Luisa
- Perez Romero Begoña
- Picaza Bartolome Aitziber
- Raya Ramirez Natividad
- Recio Laarbi Paloma
- Reñones Ferreiro Maria Sonia
- Rius Garcia Xavier
- Rodriguez Arroyo Rafael
- Rodriguez Ferro Mariana
- Ruano Abad Sonia
- Ruiz Navas Maria Jesus
- Sanchez Bedmar Javier
- Sanchez Merino Gabriel
- Sanchez Rico Guillermo
- Santamaria Valle Vicente
- Sellabona Buch Laura
- Sirwani Lalchand Nita
- Suarez Cañon Claudio
- Terre Serrano Eduard
- Teruel Olmedilla Beatriz
- Torrero Rodriguez Maria De Los Angeles
- Ugart Portero Jose Antonio
- Valderrama Perez Maria Pilar
- Velasco Teran Ana Vanesa
- Vidal Castello Mirna
- Vinambres Garcia Gema Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11036, L 8314, F 213, S 8, H V 178351, I/A 712 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
Empresa: TRAZAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Cubillo Martinez Fernando
- Perez Fernandez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674, L 465, F 108, S 8, H BU 2780, I/A 12 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-09
Empresa: ULTRAMARINOS PIRIPI SL
Administrador Solidario
- Martinez Garrido Mario
- Perez Fernandez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42357 , F 161, S 8, H M 749742, I/A 1 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: PLISJAR SL
Administrador Solidario
- Perez Fernandez Laura
- Perez Fernandez Silvia Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 58, S 8, H AL 20582, I/A 3 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-04
Empresa: HAPPY DAY CUPCAKES SL
Administrador Solidario
- Martinez Garrido Mario
- Perez Fernandez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33286 , F 72, S 8, H M 599033, I/A 2 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Empresa: HAPPY DAY CUPCAKES SL
Administrador Solidario
- Martinez Garrido Mario
- Perez Fernandez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33286 , F 70, S 8, H M 599033, I/A 1 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: TRAZAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Perez Fernandez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288, L 79, F 188, S 8, H BU 2780, I/A 10 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-09
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ FERNANDEZ LAURA
Mostramos los datos de PEREZ FERNANDEZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FERNANDEZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos