PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION
Informe ejecutivo de PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLE AUTOMOCIO SANT CUGAT SL | Administrador Unico | 29/07/2020 | |
SERVICECARD GRUPO CTR SL | Administrador Unico | 31/10/2018 | |
TALLERS OSCAR 2015 SL | Administrador Unico | 03/12/2015 | |
NET I PULIT AUTOMOCIO SL | Administrador Unico | 07/02/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION
Empresa: SOLE AUTOMOCIO SANT CUGAT SL
Administrador Unico
- Perez Fernandez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47408 , F 136, S 8, H B 550893, I/A 1 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-08
Empresa: SERVICECARD GRUPO CTR SL
Administrador Unico
- Perez Fernandez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45361 , F 99, S 8, H B 485253, I/A 4 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-08
Empresa: TALLERS OSCAR 2015 SL
Administrador Unico
- Perez Fernandez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45100 , F 44, S 8, H B 476804, I/A 1 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Empresa: JMP ASESORA SL
Liquidador
- Perez Fernandez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6943 , F 17, S 8, H M 112958, I/A 4 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Empresa: JMP ASESORA SL
Administrador Unico
- Perez Fernandez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6943 , F 17, S 8, H M 112958, I/A 4 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Empresa: NET I PULIT AUTOMOCIO SL
Administrador Unico
- Perez Fernandez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37510 , F 147, S 8, H B 301717, I/A 4 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Información de PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION
Mostramos los datos de PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos