PEREZ FERNANDEZ ALVARO
Informe ejecutivo de PEREZ FERNANDEZ ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 29
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE PEREZ FERNANDEZ ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA FARRUQUIÑO SL | Administrador Solidario | 05/01/2024 | |
DISTRIBUIDORA COVIRAN CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 27/04/2023 | |
ALMACEN GRUPO CINCO SAL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/08/2021 | |
ALMACEN GRUPO CINCO SAL | Consejero | 06/08/2021 | |
COVIRAN SCA | Apoderado Solidario | 04/05/2021 | |
DISTRIBUIDORA COVIRAN CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 13/04/2021 | |
DETALLISTAS UNIDOS SA | Apoderado Solidario | 09/04/2021 | |
COSETION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2021 | |
KATENSIA SL | Apoderado Solidario | 08/04/2021 | |
COVIOIL SL | Apoderado Solidario | 08/04/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ FERNANDEZ ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FERNANDEZ ALVARO
Empresa: ALMACEN GRUPO CINCO SAL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 25893, I/A 4 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-47
Empresa: CASA FARRUQUIÑO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Brandido Emilia
- Perez Fernandez Alvaro
- Perez Meijome Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4472, L 4472, F 125, S 8, H PO 72613, I/A 1 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-36
Empresa: DISTRIBUIDORA COVIRAN CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Benito Diaz Jose Antonio
- Hidalgo Gonzalez Sandra Maria
- Perez Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 91, S 8, H TF 56604, I/A 19 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-38
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Perez Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 52, S 8, H S 1960, I/A 4475 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-39
Empresa: ALMACEN GRUPO CINCO SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Fernandez Alvaro
Consejero
- Perez Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 208, S 8, H VA 25893, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-47
Empresa: COVIRAN SCA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Hidalgo Gonzalez Sandra Maria
- Muñoz Lopez Jose Francisco
- Perez Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 184, S 8, H GR 12304, I/A 75 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-18
Empresa: COVIRAN SCA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Hidalgo Gonzalez Sandra Maria
- Muñoz Lopez Jose Francisco
- Perez Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 184, S 8, H GR 12304, I/A 75 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-18
Empresa: DISTRIBUIDORA COVIRAN CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Contreras Marquez Patrocinio Sacramento
- Hidalgo Gonzalez Sandra Maria
- Muñoz Lopez Jose Francisco
- Perez Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 89, S 8, H TF 56604, I/A 16 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Empresa: DETALLISTAS UNIDOS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Contreras Marquez Patrocinio Sacramento
- Hidalgo Gonzalez Sandra Maria
- Muñoz Lopez Jose Francisco
- Perez Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47708 , F 71, S 8, H B 19651, I/A 32 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Empresa: COVIRAN SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Martos Juan Alfonso
- Perez Fernandez Alvaro
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701 , F 171, S 8, H GR 13598, I/A 25 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-18
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ FERNANDEZ ALVARO
Mostramos los datos de PEREZ FERNANDEZ ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FERNANDEZ ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos