PEREZ FELEZ PASCUAL
Informe ejecutivo de PEREZ FELEZ PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ FELEZ PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENEN SL | Apoderado | 23/03/2021 | 09/08/2022 |
ENEN SL | Administrador Unico | 24/02/2010 | 12/02/2021 |
MADERAS BAJO ARAGON SA | Administrador Solidario | 05/05/2011 | |
MADERAS BAJO ARAGON SA | Liquidador | 05/05/2011 | 05/05/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ FELEZ PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FELEZ PASCUAL
Empresa: ENEN SL
Apoderado
- Perez Felez Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 240, F 112, S 8, H TE 5084, I/A 6 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-44
Empresa: ENEN SL
Apoderado
- Perez Felez Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 240, F 112, S 8, H TE 5084, I/A 5 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-44
Empresa: ENEN SL
Administrador Unico
- Perez Felez Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 240, F 112, S 8, H TE 5084, I/A 4 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-44
Empresa: MADERAS BAJO ARAGON SA
Liquidador
- Perez Felez Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 144, F 34, S 8, H TE 1627, I/A 7 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-44
Empresa: MADERAS BAJO ARAGON SA
Administrador Solidario
- Perez Felez Pascual
- Perez Perez Alberto
- Perez Perez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 144, F 34, S 8, H TE 1627, I/A 7 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-44
Empresa: ENEN SL
Administrador Unico
- Perez Felez Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 240, F 110, S 8, H TE 5084, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-44
Información de PEREZ FELEZ PASCUAL
Mostramos los datos de PEREZ FELEZ PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FELEZ PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos