PEREZ ESTEVE RAFAEL
Informe ejecutivo de PEREZ ESTEVE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ ESTEVE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVA REGULATORY & ADMINISTRATIVE SERVICES SLP | Apoderado Solidario | 20/09/2024 | |
DEMERGE ESPAÑA SL | Apoderado | 20/11/2023 | |
INVA REGULATORY & ADMINISTRATIVE SERVICES SLP | Soc.Prof. | 15/11/2023 | |
TRUSKAS CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 08/03/2018 | |
SINTESIS DE GESTION ACTIVA SLP | Soc.Prof. | 11/05/2011 | |
SINTESIS DE GESTION ACTIVA SLP | Administrador Solidario | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ ESTEVE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ESTEVE RAFAEL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 668701, I/A 21 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Apoderado Solidario
- Garrido Toro Maria Luisa
- Perez Esteve Rafael
- Rico Benito Jose Luis
- Soriano Gironella Marc
- Zorrilla Gago Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 668701, I/A 20 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: DEMERGE ESPAÑA SL
Apoderado
- Muñoz Garcia Jose
- Perez Esteve Rafael
- Rico Benito Jose Luis
- Soriano Gironella Marc
- Zorrilla Gago Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 144, S 8, H M 767657, I/A 6 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Soc.Prof.
- Perez Esteve Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37512 , F 87, S 8, H M 668701, I/A 12 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37512 , F 85, S 8, H M 668701, I/A 7 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: MICROTEATRO VALENCIANO SL
Administrador Mancomunado
- Alcantud Diaz Miguel Angel
- Paya Tenorio Carlos Enrique
- Perez Esteve Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9660, L 6942, F 207, S 8, H V 154994, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-46
Empresa: CATERINGS PRINOP SL
Administrador Solidario
- Perez Esteve Rafael
- Soriano Gironella Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8877, L 6163, F 209, S 8, H V 128709, I/A 3 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-46
Empresa: FABRICA NORMAL DE PAN Y COMIDAS SL
Administrador Solidario
- Perez Esteve Rafael
- Soriano Gironella Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 2708, F 27, S 8, H V 45873, I/A 10 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-46
Empresa: MICROTEATRO VALENCIANO SL
Administrador Mancomunado
- Alcantud Diaz Miguel Angel
- Paya Tenorio Carlos Enrique
- Perez Esteve Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9660, L 6942, F 202, S 8, H V 154994, I/A 1 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-46
Empresa: FABRICA NORMAL DE PAN Y COMIDAS SL
Administrador Solidario
- Perez Esteve Rafael
- Soriano Gironella Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 2708, F 26, S 8, H V 45873, I/A 7 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-46
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ ESTEVE RAFAEL
Mostramos los datos de PEREZ ESTEVE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ESTEVE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos