PEREZ ESTEBAN
Informe ejecutivo de PEREZ ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2009 | |
AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL | Apoderado | 26/02/2009 | |
INMOBILIARIA LEROY MERLIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2009 | |
INMOBILIARIA LEROY MERLIN SL | Apoderado Mancomunado | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ESTEBAN
Empresa: AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26503 , F 43, S 8, H M 350822, I/A 54 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Empresa: AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL
Apoderado
- Perez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24853 , F 12, S 8, H M 350822, I/A 18 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Empresa: INMOBILIARIA LEROY MERLIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Esteban
- Perez Esteban
Apoderado Mancomunado
- Perez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 202, S 8, H M 349043, I/A 26 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-28
Información de PEREZ ESTEBAN
Mostramos los datos de PEREZ ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos