PEREZ DIEZ RAMON
Informe ejecutivo de PEREZ DIEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ DIEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS NAVARRA DE MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 11/12/2020 | |
INVERSIONES Y GESTIONES AFINADAS SL | Administrador Unico | 12/03/2020 | |
INVERSIONES Y GESTIONES AFINADAS SL | Socio Unico | 12/03/2020 | |
SERTECQ FACILITIES SL | Administrador Unico | 06/09/2017 | |
THERMAL FACILITIES MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 16/12/2016 | |
SERTECQ MANTENIMIENTO INTEGRAL SL | Administrador Unico | 16/07/2010 | |
SERTECQ MANTENIMIENTO INTEGRAL SL | Socio Unico | 16/07/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ DIEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DIEZ RAMON
Administrador Unico
- Perez Diez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753 , F 74, S 8, H NA 1826, I/A 27 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-31
Empresa: SERTECQ INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Perez Diez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 204, S 8, H NA 39391, I/A 1 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-31
Empresa: SERTECQ INVESTMENTS SL
Socio Único
- Perez Diez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 204, S 8, H NA 39391, I/A 1 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-31
Empresa: SERTECQ FACILITIES SL
Administrador Unico
- Perez Diez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 195, S 8, H NA 37089, I/A 1 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-31
Empresa: THERMAL FACILITIES MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Perez Diez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 51, S 8, H NA 36394, I/A 1 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-31
Empresa: SERTECQ MANTENIMIENTO INTEGRAL SL
Socio Único
- Perez Diez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 45, S 8, H NA020595, I/A00005 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Empresa: SERTECQ MANTENIMIENTO INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Perez Diez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 44, S 8, H NA020595, I/A00004 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Información de PEREZ DIEZ RAMON
Mostramos los datos de PEREZ DIEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DIEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos