PEREZ DEL ARCO CARLOS
Informe ejecutivo de PEREZ DEL ARCO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ DEL ARCO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 132 FP | MRO.COMS.CTR | 27/10/2014 | 29/09/2016 |
BANSABADELL 23 FP | MRO.COMS.CTR | 01/02/2013 | 10/10/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ DEL ARCO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DEL ARCO CARLOS
Empresa: PENSIONS CAIXA 132 FP
MRO.COMS.CTR
- Arribas Alonso Julian
- Casado Martagon Raquel
- Matteo Ugolini
- Perez Del Arco Carlos
- Rodriguez Martinez Carlos
- Sven-olof Petersson
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43636 , F 163, S 8, H B 434173, I/A 26 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 132 FP
MRO.COMS.CTR
- Alban Gastebois
- Arribas Alonso Julian
- Contreras Rosell Judith
- Mikko Koskinen
- Perez Del Arco Carlos
- Rodriguez Martinez Carlos
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43636 , F 161, S 8, H B 434173, I/A 18 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-08
Empresa: BANSABADELL 23 FP
MRO.COMS.CTR
- Alban Gastebois
- Arribas Alonso Juan Julian
- Contreras Rosell Judith
- Mikko Koskinen
- Perez Del Arco Carlos
- Rodriguez Martinez Carlos
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43556 , F 111, S 8, H B 224798, I/A 15 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Empresa: BANSABADELL 23 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38930 , F 120, S 8, H B 224798, I/A 13 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Información de PEREZ DEL ARCO CARLOS
Mostramos los datos de PEREZ DEL ARCO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DEL ARCO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos