PEREZ DE VILLARREAL GASTAMINZA ANGEL MIGUEL
Informe ejecutivo de PEREZ DE VILLARREAL GASTAMINZA ANGEL MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ DE VILLARREAL GASTAMINZA ANGEL MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL | Apoderado | 26/07/2024 | |
ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL | Apoderado Solidario | 03/10/2023 | |
ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 28/01/2021 | |
ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL | Consejero | 28/01/2021 |
VINCULACIONES DE PEREZ DE VILLARREAL GASTAMINZA ANGEL MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DE VILLARREAL GASTAMINZA ANGEL MIGUEL
Empresa: ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL
Apoderado
- Perez De Villarreal Gastaminza Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 334, I/A 40 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-01
Empresa: ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL
Apoderado Solidario
- Guella Luca
- Perez De Villarreal Gastaminza Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 160, S 8, H VI 334, I/A 37 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-01
Empresa: ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Perez De Villarreal Gastaminza Angel Miguel
Consejero
- Guella Luca
- Hirsch Cathrin
- Perez De Villarreal Gastaminza Angel Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 5, S 8, H VI 334, I/A 34 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-01
Empresa: ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Perez De Villarreal Gastaminza Angel Miguel
- Perez De Villarreal Gastaminza Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 5, S 8, H VI 334, I/A 34 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-01
Empresa: ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL
Apoderado
- Perez De Villarreal Gastaminza Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 151, S 8, H VI 334, I/A 26 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-01
Empresa: ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SL
Apoderado
- Perez De Villarreal Gastaminza Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 747 , F 20, S 8, H VI 334, I/A 13 (12/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-01
Información de PEREZ DE VILLARREAL GASTAMINZA ANGEL MIGUEL
Mostramos los datos de PEREZ DE VILLARREAL GASTAMINZA ANGEL MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DE VILLARREAL GASTAMINZA ANGEL MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos