PEREZ DE OLAGUER MORENO GUILLERMO
Informe ejecutivo de PEREZ DE OLAGUER MORENO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ DE OLAGUER MORENO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRILOGIA GRAFICA SL | Consejero | 20/08/2009 | 16/02/2023 |
TRILOGIA GRAFICA SL | Secretario | 20/08/2009 | 22/07/2022 |
AGPOGRAF SA | Secretario | 21/12/2010 | |
AGPOGRAF SA | Consejero | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ DE OLAGUER MORENO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DE OLAGUER MORENO GUILLERMO
Empresa: TRILOGIA GRAFICA SL
Consejero
- Perez De Olaguer Moreno Guillermo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41395 , F 155, S 8, H B 392743, I/A 6 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: TRILOGIA GRAFICA SL
Presidente
Secretario
- Perez De Olaguer Moreno Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41395 , F 154, S 8, H B 392743, I/A 5 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: AGPOGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Gasulla Juan
- Gonzalez Xicola Montserrat
- Oyarbide Brianzo Marcelino
- Perez De Olaguer Moreno Guillermo
Presidente
Secretario
- Perez De Olaguer Moreno Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34492 , F 188, S 8, H B 11083, I/A 23 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Empresa: TRILOGIA GRAFICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Gasulla Joan
- Gonzalez Xicola Montserrat
- Oyarbide Brianzo Marcelino
- Perez De Olaguer Moreno Guillermo
Presidente
Secretario
- Perez De Olaguer Moreno Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41395 , F 148, S 8, H B 392743, I/A 1 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Información de PEREZ DE OLAGUER MORENO GUILLERMO
Mostramos los datos de PEREZ DE OLAGUER MORENO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DE OLAGUER MORENO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos