PEREZ DE OBANOS CIDRIAIN RAMON
Informe ejecutivo de PEREZ DE OBANOS CIDRIAIN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PEREZ DE OBANOS CIDRIAIN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABESTITXE SL | Administrador Solidario | 18/05/2023 | |
GIRLENE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 23/07/2021 | |
ASIGES GESTIONES LABORALES SLL | Consejero Delegado | 17/07/2015 | |
ASIGES GESTIONES LABORALES SLL | Consejero | 17/07/2015 | |
IRART PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 07/08/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ DE OBANOS CIDRIAIN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DE OBANOS CIDRIAIN RAMON
Empresa: DIAGONAL IRUÑA SL
Administrador Unico
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 1, S 8, H NA 33118, I/A 2 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-31
Empresa: LABESTITXE SL
Administrador Solidario
- Huarte Gorriti Maria Del Pilar
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 5, S 8, H NA 19786, I/A 7 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-31
Empresa: LABESTITXE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Velasco Francisco Javier
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 5, S 8, H NA 19786, I/A 7 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-31
Empresa: GIRLENE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 170, S 8, H NA 32702, I/A 2 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-31
Administrador Unico
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 47, S 8, H NA 22915, I/A 2 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-31
Empresa: INMUEBLES ARAL SL
Administrador Mancomunado
- Arroniz Chalezquer Eulogio
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 132, S 8, H NA 21783, I/A 3 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-31
Empresa: NASERVI SL
Administrador Unico
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 81 , F 186, S 8, H NA 1161, I/A 11 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-31
Empresa: COMISER NORTE SL
Administrador Unico
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 185, S 8, H NA 19987, I/A 2 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-31
Empresa: ASIGES GESTION SL
Administrador Solidario
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 36, S 8, H NA 24470, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-31
Empresa: TEMIK SL
Administrador Unico
- Perez De Obanos Cidriain Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 72, S 8, H NA 10166, I/A 18 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-31
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ DE OBANOS CIDRIAIN RAMON
Mostramos los datos de PEREZ DE OBANOS CIDRIAIN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DE OBANOS CIDRIAIN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos