PEREZ DE LEON MARIA PALOMA
Informe ejecutivo de PEREZ DE LEON MARIA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE PEREZ DE LEON MARIA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA LORMOR SL | Secretario No Consejero | 12/01/2023 | |
HERMANOS PEREZ SANCHEZ SL | Secretario No Consejero | 12/01/2023 | |
VERSPIEREN AGENCIA DE SUSCRIPCION SA | Apoderado | 04/03/2022 | |
ADARTIA GLOBAL CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado | 17/11/2020 | |
CHUDEPA SL | Apoderado | 13/11/2019 | |
RETIATECH SL | Apoderado | 16/03/2018 | |
DIKEI ABOGADOS SLP | Apoderado | 08/10/2015 | |
DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBERICA SA | Apoderado Solidario | 04/02/2015 | |
DIKEI MALAGA ABOGADOS SLP | Apoderado Mancomunado | 15/12/2014 | |
DIKEI - MOHEDANO SLP | Apoderado Mancomunado | 27/10/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ DE LEON MARIA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DE LEON MARIA PALOMA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Perez De Leon Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 219, S 8, H M 318120, I/A 67 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: CHUDEPA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Perez De Leon Maria Paloma
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21733 , F 191, S 8, H M 218446, I/A 26 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: HERMANOS PEREZ SANCHEZ SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Perez De Leon Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522, L 286, F 219, S 8, H AB 1613, I/A 11 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-02
Empresa: AGRICOLA LORMOR SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Perez De Leon Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017, L 781, F 220, S 8, H AB 26503, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-02
Empresa: VERSPIEREN AGENCIA DE SUSCRIPCION SA
Apoderado
- Alvear Diaz Pedregal Ramon
- Gutierrez San Roman Felix
- Martin Sanchez Cristina Maria
- Monteagudo Tejedor Pilar
- Perez De Leon Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39650 , F 47, S 8, H M 704347, I/A 10 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: VERSPIEREN AGENCIA DE SUSCRIPCION SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Perez De Leon Maria Paloma
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39650 , F 45, S 8, H M 704347, I/A 9 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Apoderado
- Alvear Diaz Pedregal Ramon
- Gil De Santivañes Finat Blanca Del Castañar
- Martin Sanchez Cristina Maria
- Perez De Leon Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5826 , F 33, S 8, H BI 42981, I/A 39 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-48
Empresa: CHUDEPA SL
Apoderado
- Perez De Leon Maria Paloma
- Pestaña Sartorius Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21733 , F 188, S 8, H M 218446, I/A 24 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Empresa: VERSPIEREN AGENCIA DE SUSCRIPCION SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Perez De Leon Maria Paloma
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39650 , F 35, S 8, H M 704347, I/A 1 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: CHUDEPA SL
Secretario No Consejero
- Perez De Leon Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21733 , F 187, S 8, H M 218446, I/A 22 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ DE LEON MARIA PALOMA
Mostramos los datos de PEREZ DE LEON MARIA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DE LEON MARIA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos