PEREZ DE LEMA DE LA MATA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ DE LEMA DE LA MATA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ DE LEMA DE LA MATA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINA CONSULTING & MANAGEMENT SL | Apoderado | 09/06/2017 | |
SEUR ESPAÑA OPERACIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/12/2016 | |
MARMABACA SL | Administrador Unico | 03/02/2016 | |
BLANCAR RESTAURADORA SL | Administrador Unico | 02/02/2016 |
VINCULACIONES DE PEREZ DE LEMA DE LA MATA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DE LEMA DE LA MATA JUAN ANTONIO
Empresa: EXPLOTACIONES AGRADEMA SL
Apoderado
- Perez De Lema De La Mata Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 113, S 8, H M 616277, I/A 4 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: MARTINA CONSULTING & MANAGEMENT SL
Apoderado
- Perez De Lema De La Mata Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 4525, F 84, S 8, H MA139539, I/A 4 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
Empresa: MARTINA CONSULTING & MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Perez De Lema De La Mata Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 4525, F 84, S 8, H MA139539, I/A 3 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
Empresa: SEUR ESPAÑA OPERACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez De Lema De La Mata Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20774 , F 98, S 8, H M 213406, I/A 59 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Empresa: EXPLOTACIONES AGRADEMA SL
Apoderado
- Perez De Lema De La Mata Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 113, S 8, H M 616277, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-28
Empresa: MARMABACA SL
Administrador Unico
- Perez De Lema De La Mata Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480, L 4387, F 73, S 8, H MA132238, I/A 1 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: BLANCAR RESTAURADORA SL
Administrador Unico
- Perez De Lema De La Mata Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480, L 4387, F 69, S 8, H MA132237, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: MARTINA VIVIENDAS SL
Administrador Unico
- Perez De Lema De La Mata Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16218 , F 176, S 8, H M 275137, I/A 3 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Información de PEREZ DE LEMA DE LA MATA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ DE LEMA DE LA MATA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DE LEMA DE LA MATA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos