PEREZ DE LAS VACAS HUERTAS MARIA JOSE
Informe ejecutivo de PEREZ DE LAS VACAS HUERTAS MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ DE LAS VACAS HUERTAS MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARADAISE BURGUER SL | Socio Unico | 20/10/2023 | |
PARADAISE BURGUER SL | Administrador Unico | 20/10/2023 | |
SISSEL RESTAURACION SL | Administrador Unico | 16/02/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ DE LAS VACAS HUERTAS MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DE LAS VACAS HUERTAS MARIA JOSE
Empresa: PARADAISE BURGUER SL
Administrador Unico
- Perez De Las Vacas Huertas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45857 , F 72, S 8, H M 805968, I/A 1 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: PARADAISE BURGUER SL
Socio Único
- Perez De Las Vacas Huertas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45857 , F 72, S 8, H M 805968, I/A 1 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: SISSEL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Perez De Las Vacas Huertas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25673 , F 78, S 8, H M 462712, I/A 4 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: SISSEL RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- De La Concepcion Robles Jose Luis
- Perez De Las Vacas Huertas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25673 , F 77, S 8, H M 462712, I/A 3 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Empresa: SISSEL RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- De La Concepcion Robles Jose Luis
- Perez De Las Vacas Huertas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25673 , F 76, S 8, H M 462712, I/A 2 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Empresa: SISSEL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Perez De Las Vacas Huertas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25673 , F 76, S 8, H M 462712, I/A 2 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Información de PEREZ DE LAS VACAS HUERTAS MARIA JOSE
Mostramos los datos de PEREZ DE LAS VACAS HUERTAS MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DE LAS VACAS HUERTAS MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos