PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICA SOLUCIONES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SL | Representante | 13/06/2019 | |
GRUPO 3 PROYECTOS ARQUITECTONICOS SL | Representante | 12/05/2011 | |
JOSE MARIA PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS SL | Socio Unico | 09/05/2011 | |
JOSE MARIA PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS SL | Administrador Unico | 09/05/2011 | |
MALDITA VANIDAD SL | Administrador Unico | 01/02/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS JOSE MARIA
Administrador Unico
Representante
- Perez De Albeniz Briñas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39304 , F 180, S 8, H M 698080, I/A 1 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Empresa: GRUPO 3 PROYECTOS ARQUITECTONICOS SL
Administrador Unico
Representante
- Perez De Albeniz Briñas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 168, S 8, H M 519029, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Administrador Unico
- Perez De Albeniz Briñas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 204, S 8, H M 518228, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Socio Único
- Perez De Albeniz Briñas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28782 , F 204, S 8, H M 518228, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: MALDITA VANIDAD SL
Administrador Unico
- Perez De Albeniz Briñas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26472 , F 221, S 8, H M 477081, I/A 1 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
Información de PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DE ALBENIZ BRIÑAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos