PEREZ CLEMENTE ISRAEL
Informe ejecutivo de PEREZ CLEMENTE ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CLEMENTE ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGY REHAB SL | Administrador Unico | 25/01/2023 | |
PADAMAIS HOLDING SL | Administrador Unico | 13/01/2020 | |
TESELAB PROMOTION AND CONSTRUCTION SL | Administrador Unico | 05/03/2019 |
VINCULACIONES DE PEREZ CLEMENTE ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CLEMENTE ISRAEL
Empresa: ENERGY REHAB SL
Administrador Unico
- Perez Clemente Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11300, L 8578, F 170, S 8, H V 208603, I/A 1 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: TESELA GESTION SL
Administrador Unico
- Perez Clemente Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10515, L 7796, F 198, S 8, H V 182541, I/A 4 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-46
Empresa: PADAMAIS HOLDING SL
Administrador Unico
- Perez Clemente Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10772, L 8051, F 38, S 8, H V 191057, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-46
Empresa: TEHOKKUUS SL
Administrador Unico
- Perez Clemente Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10635, L 7916, F 173, S 8, H V 186514, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-46
Empresa: TESELA GESTION SL
Administrador Unico
- Perez Clemente Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10515, L 7796, F 195, S 8, H V 182541, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-46
Empresa: OBRASAT4 SL
Administrador Solidario
- Agullo Amoros Pedro
- Perez Clemente Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9323, L 6605, F 104, S 8, H V 143644, I/A 7 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
Empresa: OBRASAT4 SLNE
Administrador Solidario
- Perez Clemente Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9323, L 6605, F 102, S 8, H V 143644, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-46
Información de PEREZ CLEMENTE ISRAEL
Mostramos los datos de PEREZ CLEMENTE ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CLEMENTE ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos