PEREZ CERDEIRA ARTURO MANUEL
Informe ejecutivo de PEREZ CERDEIRA ARTURO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CERDEIRA ARTURO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TINTORERIA JAPONESA INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 03/03/2009 | 14/12/2023 |
A GAMVINO PEREZ SL | Administrador Unico | 26/05/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ CERDEIRA ARTURO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CERDEIRA ARTURO MANUEL
Empresa: TINTORERIA JAPONESA INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Perez Cerdeira Arturo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10365 , F 41, S 8, H M 36849, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: A GAMVINO PEREZ SL
Administrador Unico
- Perez Cerdeira Arturo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10271 , F 79, S 8, H M 163636, I/A 4 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: TINTORERIA JAPONESA INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Perez Cerdeira Arturo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10365 , F 40, S 8, H M 36849, I/A 5 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Empresa: TINTORERIA JAPONESA INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Perez Cerdeira Arturo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 69, S 8, H M 36849, I/A 4 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-28
Información de PEREZ CERDEIRA ARTURO MANUEL
Mostramos los datos de PEREZ CERDEIRA ARTURO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CERDEIRA ARTURO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos