PEREZ CASTELLANOS RICARDO
Informe ejecutivo de PEREZ CASTELLANOS RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ CASTELLANOS RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUINAS ALQUILERES Y REPUESTOS PARA OBRAS PUBLICAS SA | Socio Unico | 01/04/2016 | |
MAQUINAS ALQUILERES Y REPUESTOS PARA OBRAS PUBLICAS SA | Administrador Unico | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ CASTELLANOS RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CASTELLANOS RICARDO
Administrador Unico
- Perez Castellanos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34209 , F 115, S 8, H M 113594, I/A 21 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-28
Administrador Unico
- Perez Castellanos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34209 , F 115, S 8, H M 113594, I/A 20 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-28
Socio Único
- Perez Castellanos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6985 , F 15, S 8, H M 113594, I/A 19 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Administrador Unico
- Perez Castellanos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6985 , F 15, S 8, H M 113594, I/A 18 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Consejero Delegado
- Perez Castellanos Ricardo
Consejero
- Castellanos Rosa Maria Isabel
- Perez Castellanos Estrella
- Perez Castellanos Maria Elena
- Perez Castellanos Ricardo
Presidente
- Perez Castellanos Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6985 , F 15, S 8, H M 113594, I/A 18 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Consejero Delegado
- Perez Castellanos Ricardo
Consejero
- Castellanos Rosa Maria Isabel
- Perez Castellanos Estrella
- Perez Castellanos Maria Elena
- Perez Castellanos Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6985 , F 14, S 8, H M 113594, I/A 17 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Presidente
- Perez Castellanos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6985 , F 14, S 8, H M 113594, I/A 17 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Información de PEREZ CASTELLANOS RICARDO
Mostramos los datos de PEREZ CASTELLANOS RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CASTELLANOS RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos