PEREZ CASERO TANIA
Informe ejecutivo de PEREZ CASERO TANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CASERO TANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTRATACION ALOJAMIENTOS TURISTICOS 2017 SL | Administrador Unico | 13/11/2017 | 12/12/2022 |
INCENTIVE & EVENTS SL | Administrador Unico | 31/05/2018 | 11/03/2020 |
VINCULACIONES DE PEREZ CASERO TANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CASERO TANIA
Administrador Unico
- Perez Casero Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45809 , F 87, S 8, H B 499764, I/A 6 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: INCENTIVE & EVENTS SL
Administrador Unico
- Perez Casero Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 162, S 8, H B 450649, I/A 6 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Empresa: INCENTIVE & EVENTS SL
Administrador Unico
- Perez Casero Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 162, S 8, H B 450649, I/A 5 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Administrador Unico
- Perez Casero Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45809 , F 86, S 8, H B 499764, I/A 2 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Información de PEREZ CASERO TANIA
Mostramos los datos de PEREZ CASERO TANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CASERO TANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos