PEREZ CASADO AGUSTIN
Informe ejecutivo de PEREZ CASADO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PEREZ CASADO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CASADO AGUSTIN
Empresa: PROESER 2007 SL
Liquidador
- Perez Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23783 , F 34, S 8, H M 426822, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: PROESER 2007 SL
Administrador Solidario
- Perez Casado Agustin
- Perez Espino Eva Maria
- Perez Espino Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23783 , F 34, S 8, H M 426822, I/A 2 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: PEREZ Y CASADO SA
Consejero Delegado Solidario
- Casado Alvarez Javier
- Casado Alvarez Maria Nieves
- Perez Casado Agustin
Consejero
- Casado Alvarez Javier
- Casado Alvarez Maria Nieves
- Perez Casado Agustin
Presidente
- Perez Casado Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 16, S 8, H M 61818, I/A 17 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Empresa: PEREZ Y CASADO SA
Consejero Delegado Solidario
- Casado Alvarez Javier
- Casado Alvarez Maria Nieves
- Perez Casado Agustin
Consejero
- Casado Alvarez Javier
- Casado Alvarez Maria Nieves
- Perez Casado Agustin
Presidente
- Perez Casado Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 16, S 8, H M 61818, I/A 16 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Empresa: PEREZ Y CASADO SA
Consejero Delegado Solidario
- Casado Alvarez Javier
- Casado Alvarez Maria Nieves
- Perez Casado Agustin
Consejero
- Casado Alvarez Javier
- Casado Alvarez Maria Nieves
- Perez Casado Agustin
Presidente
- Perez Casado Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 15, S 8, H M 61818, I/A 13 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Empresa: PEREZ Y CASADO SA
Consejero Delegado Solidario
- Casado Alvarez Javier
- Casado Alvarez Maria Nieves
- Perez Casado Agustin
Consejero
- Casado Alvarez Javier
- Casado Alvarez Maria Nieves
- Casado Casla Manuel
- Perez Casado Agustin
Presidente
- Perez Casado Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 14, S 8, H M 61818, I/A 11 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: PEREZ Y CASADO SA
Apoderado
- Perez Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 14, S 8, H M 61818, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Información de PEREZ CASADO AGUSTIN
Mostramos los datos de PEREZ CASADO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CASADO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos