PEREZ CARTAGENA MIGUEL MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ CARTAGENA MIGUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PEREZ CARTAGENA MIGUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRONE UAS SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 07/08/2024 | |
GRUPO EXPERTIS BUSINESS SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 03/03/2021 | |
CUSTOM DESIGN PRODUCTS SL | Apoderado | 19/06/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ CARTAGENA MIGUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CARTAGENA MIGUEL MARIA
Empresa: DRONE UAS SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Alcantara Gomis Alejandro Francisco
- CUSTOM DESIGN PRODUCTS SL
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 190352, I/A 3 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-03
Administrador Unico
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F , S , H A 127050, I/A 3 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-03
Empresa: SERVEMUN CONSULTING SL
Administrador Unico
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4073 , F 164, S 8, H A 157241, I/A 3 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-03
Empresa: GRUPO EXPERTIS BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Perez Cartagena Miguel Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41380 , F 176, S 8, H M 733344, I/A 1 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: BOBA INITIATIVES SL
Administrador Unico
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 76, S 8, H A 151876, I/A 3 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-03
Empresa: CUSTOM DESIGN PRODUCTS SL
Administrador Unico
Apoderado
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 57, S 8, H A 160706, I/A 1 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-03
Empresa: SERVEMUN CONSULTING SL
Administrador Unico
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4073 , F 163, S 8, H A 157241, I/A 1 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-03
Empresa: BOBA INITIATIVES SL
Administrador Unico
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 75, S 8, H A 151876, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-03
Administrador Unico
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 136, S 8, H A 59637, I/A 13 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-03
Empresa: DESARROLLOS Y SERVICIOS AFINES SL
Apoderado
- Perez Cartagena Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3487 , F 73, S 8, H A 40045, I/A 13 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-8-03
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ CARTAGENA MIGUEL MARIA
Mostramos los datos de PEREZ CARTAGENA MIGUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CARTAGENA MIGUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos