PEREZ CARRASCO ENCARNACION
Informe ejecutivo de PEREZ CARRASCO ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CARRASCO ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOCAR SA | Apoderado | 11/11/2009 | 25/10/2010 |
TEVERE CARGO SA | Consejero | 28/12/2009 | |
GOCAR SA | Consejero | 06/11/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ CARRASCO ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CARRASCO ENCARNACION
Empresa: TEVERE CARGO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Cardeña Antonio Francisco
- Gomez Cardeña Basilio
- Gutierrez Medina Teresa De Jesus
- Perez Carrasco Encarnacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 76, S 8, H M 19305, I/A 11 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Empresa: GOCAR SA
Apoderado
- Gutierrez Medina Teresa De Jesus
- Perez Carrasco Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21930 , F 61, S 8, H M 21104, I/A 22 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-28
Empresa: GOCAR SA
Apoderado
- Gomez Gutierrez Maria Gema
- Gomez Perez Maria Del Rocio
- Gutierrez Medina Teresa De Jesus
- Perez Carrasco Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21930 , F 61, S 8, H M 21104, I/A 22 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-28
Empresa: GOCAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Cardeña Antonio Francisco
- Gomez Cardeña Basilio
- Gutierrez Medina Teresa De Jesus
- Perez Carrasco Encarnacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21930 , F 61, S 8, H M 21104, I/A 21 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
Información de PEREZ CARRASCO ENCARNACION
Mostramos los datos de PEREZ CARRASCO ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CARRASCO ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos