PEREZ CARO FRANCISCO MANUEL
Informe ejecutivo de PEREZ CARO FRANCISCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ CARO FRANCISCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRISONAS DE SAN JULIAN SL | Apoderado | 21/04/2021 | |
ALIAGOSA AGROPECUARIA SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
TRONIDO SL | Administrador Unico | 17/06/2015 | |
AGROPECUARIAS Y URBANAS SL | Administrador Unico | 25/05/2015 | |
AGROPECUARIAS Y URBANAS SL | Apoderado | 05/11/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ CARO FRANCISCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CARO FRANCISCO MANUEL
Empresa: FRISONAS DE SAN JULIAN SL
Apoderado
- Perez Caro Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 186, S 8, H J 11420, I/A 11 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-23
Empresa: ALIAGOSA AGROPECUARIA SL
Administrador Unico
- Perez Caro Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 448, F 177, S 8, H AB 9448, I/A 5 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-02
Empresa: TRONIDO SL
Administrador Unico
- Perez Caro Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33206 , F 33, S 8, H M 597560, I/A 2 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Empresa: AGROPECUARIAS Y URBANAS SL
Administrador Unico
- Perez Caro Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9700, L 6982, F 3, S 8, H V 156344, I/A 3 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-46
Empresa: AGROPECUARIAS Y URBANAS SL
Apoderado
- Perez Caro Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9700, L 6982, F 3, S 8, H V 156344, I/A 2 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-46
Información de PEREZ CARO FRANCISCO MANUEL
Mostramos los datos de PEREZ CARO FRANCISCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CARO FRANCISCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos