PEREZ CAPARROS ROSA MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ CAPARROS ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CAPARROS ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UPHOLSTERY & TEXTIL SL | Administrador Unico | 28/03/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ CAPARROS ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CAPARROS ROSA MARIA
Empresa: UPHOLSTERY & TEXTIL SL
Administrador Unico
- Perez Caparros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48713 , F 158, S 8, H B 593518, I/A 1 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: TAPISSERIA TEIXIDO SL
Apoderado Solidario
- Perez Caparros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33163 , F 171, S 8, H B 224629, I/A 6 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-08
Empresa: TAPISSERIA TEIXIDO SL
Apoderado Solidario
- Perez Caparros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33163 , F 170, S 8, H B 224629, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-08
Empresa: MARE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SCP
Liquidador Mancomunado
- Cervantes Aranguren Maite
- Perez Caparros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 151, S 8, H AL 31259, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Empresa: MARE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SCP
Administrador Solidario
- Cervantes Aranguren Maite
- Perez Caparros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 151, S 8, H AL 31259, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Información de PEREZ CAPARROS ROSA MARIA
Mostramos los datos de PEREZ CAPARROS ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CAPARROS ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos