PEREZ CAMPAÑA CELIA MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ CAMPAÑA CELIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ CAMPAÑA CELIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA CANDIL INVERSIONES SL | Apoderado | 07/05/2015 | |
PEREZ CAMPAÑA SL | Consejero | 10/04/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ CAMPAÑA CELIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CAMPAÑA CELIA MARIA
Administrador Unico
- Perez Campaña Celia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4939 , F 63, S 8, H SE 79667, I/A 4 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-41
Empresa: NUEVA CANDIL INVERSIONES SL
Apoderado
- Perez Campaña Celia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6012 , F 41, S 8, H SE105079, I/A 2 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-41
Empresa: PEREZ CAMPAÑA SL
Consejero
- Campaña Luque Beatriz
- Perez Campaña Beatriz
- Perez Campaña Celia Maria
- Perez Campaña Nuria
- Perez Rodriguez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 87, S 8, H SE105037, I/A 1 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-41
Administrador Unico
- Perez Campaña Celia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4939 , F 62, S 8, H SE 79667, I/A 3 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-41
Información de PEREZ CAMPAÑA CELIA MARIA
Mostramos los datos de PEREZ CAMPAÑA CELIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CAMPAÑA CELIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos