PEREZ CAMISON ADELA
Informe ejecutivo de PEREZ CAMISON ADELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PEREZ CAMISON ADELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CAMISON ADELA
Empresa: LOVE WINS SL
Liquidador
- Perez Camison Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832 , F 147, S 8, H BI 72964, I/A 3 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Empresa: LOVE WINS SL
Administrador Unico
- Perez Camison Adela
Liquidador
- Perez Camison Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832 , F 147, S 8, H BI 72964, I/A 3 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Empresa: LOVE WINS SL
Administrador Unico
- Perez Camison Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832 , F 145, S 8, H BI 72964, I/A 1 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-48
Empresa: CULTURAL XXI SL
Apoderado
- Perez Camison Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 186, S 8, H BI 32670, I/A 3 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Información de PEREZ CAMISON ADELA
Mostramos los datos de PEREZ CAMISON ADELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CAMISON ADELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos